ymddiriedolwyr DAYLIGHT CHRISTIAN PRISON TRUST
Rhif yr elusen: 1104726
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Brendan Diaper | Cadeirydd | 19 June 2017 |
|
|||||
John Robert William Little | Ymddiriedolwr | 30 September 2019 |
|
|||||
James David McMaster | Ymddiriedolwr | 23 May 2016 |
|
|||||
ALAN JOHN HARE | Ymddiriedolwr | 23 May 2016 |
|
|||||
Graham Thrussell | Ymddiriedolwr | 07 March 2016 |
|
|||||
PAUL TIMOTHY TOMS | Ymddiriedolwr | 02 April 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.