ymddiriedolwyr THE JEWISH COMMUNITY SECONDARY SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 1107705
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIAN JACOB | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|||||||||||||||||
Martine Brent | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||||||||||||||
Jonathan Bryk | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||||||||||||||
Jodie Sinyor | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|
||||||||||||||||
Joel Anthony Courts | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|
||||||||||||||||
Harvey Soning | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|||||||||||||||||
Graham Andrew Harris | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||||||||||||||
MARK DAVID FREEDMAN | Ymddiriedolwr | 23 November 2015 |
|
|
||||||||||||||||
Nicole Julia Ronson Allalouf | Ymddiriedolwr | 13 July 2015 |
|
|
||||||||||||||||
Stephen Moss CBE | Ymddiriedolwr | 29 March 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.