Hanes ariannol MORDEN ISLAMIC CENTRE
Rhif yr elusen: 1112379
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (10 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £783.12k | £460.40k | £332.46k | £584.74k | £610.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £386.71k | £465.10k | £311.49k | £541.92k | £590.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £25.53k | N/A | £26.20k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £316.50k | N/A | N/A | £540.77k | £570.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £56.62k | N/A | N/A | £43.98k | £39.68k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £410.00k | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £386.71k | N/A | N/A | £530.90k | £534.56k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | £2.50k | £1.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £266.67k | £282.20k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £11.02k | £56.32k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.