ymddiriedolwyr RIGHT TO PLAY UK LIMITED
Rhif yr elusen: 1112404
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERIHAN BASSATNE | Cadeirydd | 07 April 2021 |
|
|||||
Kasase Kabwe | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|||||
Karyn MacDonald | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|
||||
Sonal Dash | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
Greg Lai | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Mireille Abujawdeh | Ymddiriedolwr | 07 April 2021 |
|
|
||||
Lindsay Groves | Ymddiriedolwr | 07 April 2021 |
|
|
||||
Nancy Curtin | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Louisa Watt | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||
Chimene Crawford | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
Kjartan Rist | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
||||
LESLIE MCCORMACK GATHY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.