Hanes ariannol MEDWAY DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU SERVICE
Rhif yr elusen: 1115644
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £781.86k | £821.70k | £1.62m | £955.87k | £853.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £741.27k | £809.29k | £1.21m | £1.08m | £779.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £298.60k | N/A | N/A | N/A | £213.68k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £220.00k | £538.58k | £89.63k | £213.68k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £175 | £23.34k | £538.58k | £89.63k | £213.68k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £676.07k | £712.66k | £984.97k | £792.13k | £557.53k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £317 | £561 | £152 | £100 | £2.82k | |
|
Incwm - Arall | £105.30k | £85.14k | £91.65k | £74.01k | £79.61k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £741.27k | £809.29k | £1.21m | £1.08m | £779.42k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.71k | £1.10k | £5.90k | £4.50k | £2.31k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.