ymddiriedolwyr Neuro Key
Rhif yr elusen: 1119043
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID MUDD | Cadeirydd | 20 January 2013 |
|
|
||||
Sheila Quinn | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Diane Williams | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
|
||||
Eric Charlton | Ymddiriedolwr | 15 March 2018 |
|
|
||||
Gordon Williams | Ymddiriedolwr | 16 April 2015 |
|
|
||||
Christine Harling | Ymddiriedolwr | 15 December 2014 |
|
|
||||
ANDREW LEWIS | Ymddiriedolwr | 11 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.