Hanes ariannol HAMPTON SCHOOL
Rhif yr elusen: 1120005
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.75m | £28.92m | £30.01m | £32.51m | £33.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.94m | £26.62m | £27.95m | £29.85m | £30.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £599.34k | £145.22k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £838.58k | £1.43m | £1.10m | £661.66k | £577.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.49k | £5.16k | £4.89k | £4.55k | £44.44k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £27.92m | £27.24m | £28.63m | £31.50m | £32.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £837.13k | £72.31k | £65.25k | £82.94k | £286.24k | |
|
Incwm - Arall | £151.92k | £172.58k | £212.99k | £263.14k | £62.80k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £428.28k | £215.14k | £141.38k | £0 | £7.77k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £25.86m | £26.53m | £27.92m | £29.84m | £30.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £42.75k | £41.06k | £90 | £69 | £440 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.06k | £36.01k | £35.86k | £41.40k | £44.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £42.75k | £41.06k | £90 | £69 | £440 | |
|
Gwariant - Arall | £43.00k | £47.22k | £25.50k | £14.42k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.