Hanes ariannol OPEN DOORS WITH BROTHER ANDREW
Rhif yr elusen: 1125684
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.76m | £12.69m | £16.76m | £16.53m | £15.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.83m | £12.41m | £15.87m | £16.62m | £15.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.66m | £12.64m | £16.65m | £16.47m | £15.82m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.10k | £8.03k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £63.31k | £45.20k | £108.23k | £37.73k | £10.97k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £383 | £820 | £528 | £164 | £2.28k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £797 | £19.98k | £41.70k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £624.63k | £1.40m | £1.26m | £1.45m | £2.13m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.75m | £11.39m | £15.01m | £15.63m | £14.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.09m | £1.01m | £864.46k | £988.78k | £1.19m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £55.95k | £55.27k | £57.01k | £56.93k | £58.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.