Hanes ariannol BEAMISH MUSEUM
Rhif yr elusen: 1122366
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.53m | £12.50m | £11.08m | £12.06m | £13.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.58m | £13.21m | £10.73m | £10.71m | £14.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £460.00k | £481.00k | £456.81k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.25m | £2.63m | £468.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.59m | £921.00k | £7.51m | £3.93m | £715.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.27m | £4.57m | £1.37m | £3.06m | £5.43m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.01m | £6.43m | £2.10m | £5.02m | £7.33m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £656.00k | £577.00k | £95.00k | £57.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.49m | £9.93m | £9.12m | £9.82m | £12.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.10m | £3.28m | £1.61m | £895.00k | £1.69m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.00k | £37.00k | £26.00k | £26.00k | £33.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.