Hanes ariannol THE JOHN SCOTT CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1127796
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £327.43k | £159.22k | £1.35m | £138.59k | £2.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £155.73k | £186.73k | £171.87k | £261.19k | £306.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £1.25m | N/A | £2.54m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £104.12k | N/A | £203.03k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £114.59k | N/A | £210.80k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £57.28k | N/A | £96.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £11.59k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £103.00k | N/A | £210.80k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £57.28k | N/A | £96.11k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.