Hanes ariannol A T.I.M.E. LIMITED
Rhif yr elusen: 1128756
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £768.83k | £568.41k | £891.86k | £316.64k | £991.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £595.50k | £588.78k | £736.23k | £787.93k | £994.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £596.57k | £21.63k | £94.13k | N/A | £2.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £172.26k | £546.78k | £797.74k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | N/A | £989.39k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £317.84k | £305.87k | £609.90k | N/A | £715.79k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £277.66k | £280.15k | £120.33k | N/A | £273.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £2.64k | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £2.76k | £6.01k | N/A | £4.93k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.