Hanes ariannol EAST AFRICAN PLAYGROUNDS
Rhif yr elusen: 1129244
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/10/2013 | 01/10/2014 | 01/10/2015 | 01/10/2016 | 01/10/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £211.51k | £237.82k | £435.12k | £683.81k | £771.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £191.66k | £218.83k | £383.16k | £577.70k | £848.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £681.41k | £770.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £258 | £626 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £2.15k | £564 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £509.71k | £755.66k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £65.41k | £89.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £796 | £949 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £2.57k | £2.76k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.