ymddiriedolwyr NEWHAM NEW DEAL PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1132937
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Ludlam MBE, JP | Cadeirydd |
|
|
|||||
Keith Alfred Cranwell | Ymddiriedolwr | 19 July 2024 |
|
|
||||
Amalia Loizidou | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|||||
Eloise Swales | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|
||||
Jaston Rodrigues | Ymddiriedolwr | 23 June 2020 |
|
|
||||
Ms Farzana Choudhuri | Ymddiriedolwr | 17 October 2017 |
|
|
||||
Hazel Maria Taverner | Ymddiriedolwr | 24 February 2015 |
|
|||||
JEAN LUDLAM | Ymddiriedolwr | 24 May 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.