ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF RICHMOND PARK
Rhif yr elusen: 1133201
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter William Allnutt | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Judith Rosemary Pearson | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Helene Feger | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Lucy Tarleton | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Nigel Philip Sherwin | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Dr Monique Marie Helene Sarkany | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Roger Keith Hillyer | Ymddiriedolwr | 14 May 2020 |
|
|||||
Dr HUGH DEIGHTON | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|
||||
Janet Mary Bostock | Ymddiriedolwr | 13 April 2019 |
|
|
||||
Dr VIVIENNE ROSE PRESS | Ymddiriedolwr | 18 April 2017 |
|
|||||
CHRIS MASON | Ymddiriedolwr | 12 April 2014 |
|
|
||||
NICK COLEMAN | Ymddiriedolwr | 24 April 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.