Hanes ariannol MW (RH) FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1134918
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £560.14k | £1.38m | £1.25m | £1.71m | £1.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £641.18k | £662.66k | £783.16k | £1.22m | £1.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £340.40k | £744.62k | £616.16k | £900.85k | £334.91k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £219.74k | £631.86k | £633.30k | £805.97k | £918.05k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £596.31k | £503.99k | £416.25k | £812.44k | £450.76k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £44.87k | £158.67k | £366.91k | £405.99k | £734.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.28k | £13.07k | £25.13k | £19.63k | £21.14k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £593.77k | £488.50k | £388.73k | £778.42k | £429.18k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £44.87k | £158.67k | £366.91k | £405.99k | £734.01k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £29.79k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.