Hanes ariannol CITIZENS ADVICE NEWCASTLE
Rhif yr elusen: 1135396
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £688.32k | £753.68k | £815.17k | £750.87k | £735.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £651.25k | £733.14k | £800.05k | £731.69k | £643.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £114.00k | £114.30k | £114.00k | £134.60k | £144.60k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £170.57k | £205.53k | £235.18k | £237.46k | £6.90k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.14k | £2.94k | £9.80k | £3.40k | £1.20k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £513.61k | £542.54k | £567.70k | £509.34k | £726.32k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £2.67k | £2.49k | £671 | £1.51k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £651.25k | £733.14k | £800.05k | £731.69k | £643.25k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.63k | £19.48k | £19.56k | £18.60k | £2.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.