ymddiriedolwyr NORTHAMPTON METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1135635
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David John Speirs | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Charmaine Wareham-Voyce | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|||||||
Patricia Ann Oliver | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||||
Hilary Walden | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||||
Paul James Deakin | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||||
Frances Perry | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||||
Dr Hellen Oluoko Okello | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||
Philip Neil Leeson | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||
JENNIFER BROOKS | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|||||||
Elizabeth Barbara Hale | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||||
Pamela Deanne Kirkland | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||||
Rev Alan Sharp | Ymddiriedolwr | 15 March 2014 |
|
|
||||||
SARAH EASON | Ymddiriedolwr | 07 December 2011 |
|
|
||||||
MRS M TIMMS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
William Keith BROOKS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
TREVOR JOHN CLARKE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.