Hanes ariannol MOORFIELDS EYE CHARITY
Rhif yr elusen: 1140679
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.72m | £7.82m | £8.64m | £14.05m | £20.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.26m | £6.25m | £7.66m | £8.82m | £28.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £341.00k | £560.00k | £758.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.40m | £7.48m | £7.80m | £13.04m | £17.76m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £82.00k | £103.00k | £259.00k | £78.00k | £921.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £605.00k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £247.00k | £240.00k | £238.00k | £325.00k | £1.41m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £345.00k | £6.00k | £6.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.08m | £1.00m | £4.19m | £2.21m | £2.76m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.06m | £4.95m | £6.19m | £7.08m | £26.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.38m | £1.30m | £1.46m | £1.74m | £2.07m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £546.00k | £576.00k | £563.00k | £658.00k | £975.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £4.47m | £4.38m | £5.63m | £6.42m | £24.37m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £176.00k | £205.00k | £231.00k | £222.00k | £209.00k | |
|
Gwariant - Arall | £1.82m | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.