Hanes ariannol THE MASTER AND FELLOWS OF THE COLLEGE OF THE GREAT HALL OF THE UNIVERSITY COMMONLY CALLED UNIVERSITY COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF OXFORD
Rhif yr elusen: 1141259
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.38m | £21.01m | £18.27m | £21.10m | £17.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.84m | £15.55m | £15.71m | £16.31m | £16.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £3.43m | £3.52m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.73m | £3.32m | £3.29m | £3.43m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.73m | £9.93m | £8.38m | £10.41m | £3.67m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.98m | £5.78m | £5.54m | £7.59m | £8.29m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.75m | £888.00k | £863.00k | £2.05m | £703.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.38m | £5.74m | £4.89m | £4.99m | £6.48m | |
|
Incwm - Arall | £39.00k | £450.00k | £317.00k | £168.00k | £26.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £44.50k | £6.52m | £100 | £135.00k | £205.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £13.02m | £11.81m | £11.86m | £12.50m | £12.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.34m | £2.26m | £2.37m | £2.33m | £1.97m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £120.00k | £123.00k | £126.00k | £132.00k | £164.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.09m | £1.36m | £1.47m | £1.17m | £1.07m | |
|
Gwariant - Arall | £1.48m | £1.48m | £1.48m | £1.48m | £1.48m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.