Hanes ariannol THE MARE AND FOAL SANCTUARY
Rhif yr elusen: 1141831
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.94m | £4.64m | £6.12m | £6.89m | £7.96m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.58m | £5.10m | £4.91m | £6.18m | £5.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £937 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £331.19k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.37m | £4.19m | £5.64m | £5.80m | £7.05m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £487.22k | £373.62k | £392.75k | £809.12k | £682.30k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.07k | £15.70k | £25.82k | £131.02k | £41.98k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £68.93k | £59.74k | £64.04k | £150.92k | £187.21k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.10m | £1.69m | £3.32m | £3.61m | £5.21m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.02m | £3.74m | £3.60m | £5.10m | £3.79m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.56m | £1.36m | £1.31m | £1.08m | £1.83m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £17.46k | £35.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £19.87k | £20.28k | £22.12k | £24.00k | £26.82k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.