Hanes ariannol UNIVERSITY OF BATH STUDENTS' UNION (BUSU)
Rhif yr elusen: 1143154
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.05m | £4.44m | £3.47m | £5.56m | £5.98m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.18m | £4.60m | £3.50m | £5.32m | £6.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £5.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £45.00k | £50.00k | £50.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.13m | £2.28m | £3.04m | £2.92m | £3.01m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £177.92k | £42.97k | £20.23k | £193.32k | £310.32k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.74m | £2.11m | £411.81k | £2.45m | £2.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.86k | £3.04k | £89 | £527 | £11.95k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.97m | £4.55m | £3.46m | £5.22m | £5.85m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £204.20k | £36.97k | £23.28k | £76.60k | £127.55k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £10.05k | £10.60k | £15.45k | £17.50k | £34.66k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.