ymddiriedolwyr CANAL & RIVER TRUST
Rhif yr elusen: 1146792
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Orr CBE | Cadeirydd | 21 September 2022 |
|
|
||||
Bronagh Kennedy | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
IAN PETERS | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|||||
Clair Jennifer Price | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|||||
Sarah Whitney | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
SUSAN WILKINSON | Ymddiriedolwr | 21 September 2017 |
|
|
||||
SIR CHRISTOPHER KELLY KCB | Ymddiriedolwr | 21 September 2017 |
|
|
||||
Tim Reeve | Ymddiriedolwr | 22 September 2016 |
|
|
||||
Janet Hogben | Ymddiriedolwr | 22 September 2016 |
|
|
||||
DAME JENNY ABRAMSKY DBE | Ymddiriedolwr | 22 September 2016 |
|
|||||
Nigel Annett | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.