Hanes ariannol STOPSLEY BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1150563
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £558.60k | £526.72k | £545.52k | £502.60k | £747.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £524.12k | £545.59k | £520.34k | £506.73k | £520.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £17.00k | £17.00k | £8.75k | £7.38k | £3.98k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.33k | £16.23k | £37.22k | £34.22k | £28.75k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £386.72k | £377.78k | £373.44k | £352.37k | £568.57k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £117.23k | £94.67k | £136.00k | £111.13k | £135.47k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £54.64k | £54.26k | £20.65k | £26.57k | £43.85k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £15.44k | £12.53k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £192.30k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £518.61k | £540.36k | £515.95k | £502.73k | £515.44k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.51k | £5.23k | £4.38k | £4.01k | £4.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.18k | £2.72k | £2.97k | £3.01k | £3.31k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.