Hanes ariannol NORFOLK FWAG
Rhif yr elusen: 1148844
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £210.30k | £206.41k | £417.25k | £244.27k | £246.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £201.05k | £180.62k | £233.60k | £224.22k | £298.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £47.90k | N/A | £4.31k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £11.33k | N/A | £85.69k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.