ymddiriedolwyr IMMIGRATION LAW PRACTITIONERS' ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1155286
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAZAR EL CHAMAA | Cadeirydd | 20 March 2013 |
|
|
||||
Matthew Lewis | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|||||
Aisha Choudhry | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
Maria Gabriella Bettiga | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Tanya Goldfarb | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Andrea Als | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|||||
David Ball | Ymddiriedolwr | 23 November 2019 |
|
|
||||
Sophie Barrett-Brown | Ymddiriedolwr | 23 November 2019 |
|
|
||||
Julie Moktadir | Ymddiriedolwr | 23 November 2019 |
|
|
||||
Grace McGill | Ymddiriedolwr | 28 November 2015 |
|
|
||||
Ayesha Mohsin | Ymddiriedolwr | 20 March 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.