Hanes ariannol HEALTHWATCH READING
Rhif yr elusen: 1151346
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2018 | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £190.44k | £183.59k | £189.58k | £207.77k | £457.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £169.89k | £221.09k | £201.46k | £169.62k | £457.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £66.51k | £69.13k | £58.10k | £100.33k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £175.34k | £110.50k | £101.75k | £100.00k | £100.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.