Hanes ariannol STEPPING STONES CHILDCARE (CORNWALL)
Rhif yr elusen: 1154205
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £337.73k | £326.34k | £313.76k | £370.37k | £353.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £317.53k | £330.92k | £312.34k | £341.08k | £409.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £258.69k | £264.27k | £262.18k | £297.85k | £282.46k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £19.81k | £1.02k | £1.72k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.