ymddiriedolwyr THE BRADFIELD CLUB
Rhif yr elusen: 1154914
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Charles Sansom | Cadeirydd | 26 November 2020 |
|
|
||||
Tim Cottrell | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|
||||
Maria Vildavskaya | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Christopher Robert Pirnie | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Roxana Done | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
George William Stanton Masters | Ymddiriedolwr | 24 February 2016 |
|
|
||||
Dr Christopher Stevens | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||
Stuart Paul Williams | Ymddiriedolwr | 15 May 2014 |
|
|
||||
IAIN CAMPBELL CLARK | Ymddiriedolwr | 15 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.