ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LUKE, WIMBLEDON PARK
Rhif yr elusen: 1156025
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Jeremy Mallon | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Clare Luther | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Marcus Alexander Hine | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Teresa Stileman | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Philip Benjamin MBBS, PhD | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Anthony Edward Parsons | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
Dr Nigel Broughton Legge MSc DC PhD | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
Areknaz Violetta Barzankian-Kaydan | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|||||
MR BARRIE HUCKSTEP | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
MRS PAT HALL | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
RUTH MARGARET DWYER | Ymddiriedolwr | 03 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.