Hanes ariannol WHITE CITY ENTERPRISE
Rhif yr elusen: 1161637
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £567.94k | £401.93k | £513.84k | £194.37k | £28.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £474.43k | £426.37k | £442.38k | £284.59k | £111.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £129.83k | £90.73k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £188.74k | £3.00k | £2.49k | £65.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £562.15k | N/A | £2.50k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £113.98k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.70k | N/A | £397.35k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £84 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £471.63k | N/A | £442.38k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £2.80k | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.