ymddiriedolwyr FRIENDSHIP AT HOME
Rhif yr elusen: 1160062
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Rigby | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Kristine Green | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
Rob Walsh | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
Kristina Parker | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||
MICHAEL BATESON | Ymddiriedolwr | 18 May 2018 |
|
|
||||
Michael Swales | Ymddiriedolwr | 06 September 2016 |
|
|
||||
RAY OXBY | Ymddiriedolwr | 19 May 2011 |
|
|
||||
ANN MAGGS MBE | Ymddiriedolwr | 20 July 2009 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.