Hanes ariannol ALDER HEY CHILDREN'S CHARITY
Rhif yr elusen: 1160661
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.84m | £4.72m | £4.73m | £6.63m | £8.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.49m | £4.25m | £5.87m | £7.67m | £8.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £36.00k | £41.95k | £231.90k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.64m | £2.46m | £3.19m | £4.39m | £5.46m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £769.00k | £700.00k | £422.00k | £722.00k | £792.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.34m | £1.46m | £1.05m | £1.42m | £1.84m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £97.00k | £103.00k | £71.00k | £103.00k | £198.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £418.00k | £253.00k | £204.00k | £544.00k | £1.39m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.48m | £3.24m | £4.63m | £5.95m | £6.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £984.00k | £1.01m | £1.24m | £1.72m | £1.87m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £107.00k | £74.00k | £119.00k | £128.00k | £138.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £2.82m | £4.16m | £5.41m | £6.04m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £26.00k | £26.00k | £22.00k | £36.00k | £42.00k | |
|
Gwariant - Arall | £24.00k | £2.00k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.