ymddiriedolwyr SHILOH (ROTHERHAM)
Rhif yr elusen: 1163220
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUDITH OLIVER DALTON | Cadeirydd | 20 August 2015 |
|
|
||||||
James Brown | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||||
David Veal | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||||
Tom Knight | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||||
Kevin Leslie Quinton | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|||||||
Dr Paul Jonathan Clarkson | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.