Hanes ariannol CHEQUER MEAD ARTS AND COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1165519
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £489.54k | £569.60k | £266.82k | £389.75k | £547.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £486.47k | £557.46k | £332.41k | £416.02k | £561.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £60.00k | £74.00k | £123.39k | £68.13k | £74.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £101.36k | N/A | N/A | £123.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £48.01k | N/A | N/A | £163.70k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £412.24k | N/A | N/A | £201.49k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £3.90k | N/A | N/A | £2.35k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £4.09k | N/A | N/A | £56.60k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £537.06k | N/A | N/A | £561.34k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £20.39k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £16.26k | N/A | N/A | £15.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.