Hanes ariannol COMMUNITY TRANSPORT SUSSEX
Rhif yr elusen: 1165527
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £872.71k | £910.36k | £1.19m | £1.48m | £1.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £944.48k | £1.03m | £928.37k | £1.22m | £1.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £416.85k | £30.00k | £578.93k | £822.30k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £163.35k | £123.66k | £536.07k | £164.83k | £291.60k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £57.29k | £143.40k | £652.16k | £429.31k | £427.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.04k | £883 | £918 | £6.78k | £1.63k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £804.03k | £757.76k | £536.07k | £872.49k | £1.10m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £353 | £273 | £75 | £495 | £2.11k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £8.05k | £417 | £174.76k | £5.43k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £10.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £932.29k | £1.00m | £924.94k | £1.21m | £1.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.19k | £30.00k | £3.43k | £9.65k | £46.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £6.07k | £5.17k | £0 | £13.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £35.56k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.