ymddiriedolwyr PALMERS GREEN AND SOUTHGATE UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1165425
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valerie Patricia Girling | Cadeirydd | 23 September 2020 |
|
|
||||
George Stephen Howard | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Patricia Ann Bleach | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||
Robert Edwin Holford | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Coral Vine Datta | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Frances Halliday | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Caroline Davies | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
SARAH DOROTHEA BRANDI | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|||||
Dr Jennifer Somerville | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|||||
Howard Strudwick | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.