Hanes ariannol CORNWALL COMMUNITY FLOOD FORUM
Rhif yr elusen: 1166604
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/09/2019 | 01/09/2020 | 01/09/2021 | 01/09/2022 | 01/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.50k | £57.50k | £52.51k | £20.01k | £34.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.89k | £38.60k | £32.20k | £17.64k | £13.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £20.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £50.00k | £45.00k | N/A | £29.43k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.