ymddiriedolwyr FRIENDS OF NOTTINGHAM MUSEUMS
Rhif yr elusen: 510124
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANET LIEVESLEY | Cadeirydd | 05 June 2012 |
|
|
||||
Ian Douglas Greatorex | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
Alan John Marshall | Ymddiriedolwr | 15 February 2022 |
|
|||||
David Parkhouse | Ymddiriedolwr | 15 February 2022 |
|
|
||||
Judith Anne Hill | Ymddiriedolwr | 17 February 2018 |
|
|
||||
FRANCES SHAWCROSS | Ymddiriedolwr | 17 February 2018 |
|
|
||||
ELIZABETH ANTHEA POPPLESTON | Ymddiriedolwr | 14 February 2015 |
|
|
||||
CAROLE ANNE BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MISS SHERIDAN WHITTAKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.