Hanes ariannol PEMBROKE COLLEGE SETTLEMENT
Rhif yr elusen: 1177866
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £2.43m | £903.19k | £847.87k | £963.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £691.42k | £779.06k | £857.77k | £1.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £6.30k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £22.67k | £162.43k | £78.15k | £252.43k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £3.39m | £417.13k | £387.18k | £380.42k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £8.80k | £17.32k | £28.33k | £17.86k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £252.55k | £420.79k | £360.35k | £490.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £1.27m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £48.52k | £47.95k | £72.01k | £74.90k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £617.73k | £689.10k | £730.30k | £895.80k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £73.69k | £89.96k | £127.47k | £112.88k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £21.62k | £7.25k | £6.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.