ymddiriedolwyr FRODSHAM AND DISTRICT CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 511939
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morag Bragger | Cadeirydd | 07 September 2015 |
|
|
||||
Malcolm James Kidd | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Simon John Miles | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Susan Carol Hill | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Anita Marie Evans | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||
Saara Angelique Midwood | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||
LESLEY SPEED | Ymddiriedolwr | 04 September 2017 |
|
|
||||
Janet Winifred Mary Batey | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Dr JONATHAN BATEY | Ymddiriedolwr | 05 October 2012 |
|
|||||
CELIA ELIZABETH STANTON | Ymddiriedolwr | 25 September 2012 |
|
|
||||
MRS TILLY YOLANDE BORSBOOM-PATEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET ROGERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RONALD JOHN HALE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.