ymddiriedolwyr FAVERSHAM UMBRELLA
Rhif yr elusen: 1180736
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Ellen Gransden | Cadeirydd | 14 September 2021 |
|
|
||||||||||||||
Lisa Mary Nissen | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|||||||||||||||
Samuel John Irwin | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||||||||||||
Margaret Mary Chippendale | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||||||||||||
James Matthews | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||||||||||||
Hilary Janet Adams | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.