ymddiriedolwyr AUSTIN FRIARS
Rhif yr elusen: 516289
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauren Graham | Ymddiriedolwr | 19 January 2024 |
|
|||||
Doug strycharczyk | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Dr Bronwyn McCall | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Samantha Meakin | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
MICHELLE SKEER | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Mhairi Roberts | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
EWEN SWINTON | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Sean Mitton | Ymddiriedolwr | 08 January 2020 |
|
|
||||
Philip Elder | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||
Stephen Graham | Ymddiriedolwr | 04 September 2013 |
|
|
||||
FR Ian Wilson | Ymddiriedolwr | 04 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.