ymddiriedolwyr THE SIR BARRY JACKSON COUNTY FUND
Rhif yr elusen: 517306
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEBORAH MARY SHAW | Cadeirydd | 27 October 2009 |
|
|||||||
Councillor Kerry Shaunna Jenkins | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|||||||
Carnette Venetta Richardson-Jacquet | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||||
Davinder Dosanjh | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|||||||
Naylah Ahmed | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|||||||
Dr Steven Derrick Ball | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|||||||
Hugh Sergio Blackwood | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|||||||
Edmund Peter Collier | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|||||||
Professor Mark Alan Evans | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|||||||
Neil Paul Reading | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|||||||
Stuart James Rogers | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|||||||
Amelia Rose Ladbrook | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|||||||
GRAHAM JAMES SAUNDERS | Ymddiriedolwr | 20 October 2016 |
|
|||||||
LINDA MORGAN | Ymddiriedolwr | 12 January 2015 |
|
|||||||
PROFESSOR CLAIRE ELIZABETH COCHRANE | Ymddiriedolwr | 05 November 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.