Hanes ariannol OAKMERE COMMUNITY COLLEGE
Rhif yr elusen: 517742
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2011 | 31/07/2012 | 31/07/2013 | 31/07/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.38m | £3.19m | £3.00m | £2.67m | £1.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.81m | £3.19m | £3.11m | £2.57m | £1.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.33m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £300 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.12m | £2.97m | £2.80m | £2.52m | £1.38m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £201.08k | £123.59k | £111.36k | £91.02k | £97.29k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £59.96k | £103.73k | £95.69k | £60.37k | £41.60k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £0 | £2.59m | £2.53m | £2.06m | £1.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £162.40k | £39.01k | £19.67k | £22.14k | £29.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £675.76k | £554.56k | £565.55k | £485.33k | £221.14k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.