Hanes ariannol THE WREKIN OLD HALL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 528417
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.60m | £10.07m | £10.68m | £12.15m | £13.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.11m | £10.15m | £10.46m | £11.47m | £12.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £486.77k | £272.46k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £35.80k | £15.29k | £4.15k | £18.41k | £13.18k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £257.64k | £164.77k | £217.11k | £202.22k | £204.71k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.28m | £9.39m | £10.18m | £11.92m | £13.35m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £24.39k | £16.57k | £3.96k | £11.34k | £47.32k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £486.77k | £272.46k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.04m | £10.11m | £10.43m | £11.41m | £12.54m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £47.87k | £23.45k | £20.49k | £28.93k | £23.78k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.81k | £20.38k | £19.87k | £25.54k | £8.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £209.83k | £80.00k | £109.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £14.93k | £13.67k | £12.29k | £31.99k | £43.90k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.