ymddiriedolwyr ETHIOPIAID
Rhif yr elusen: 802353
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEX CHAPMAN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Vanessa Catterall | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Helena Smith | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Patrick Reed | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Dr Alemayehu Asfaw Gebreyes | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Edith Prak | Ymddiriedolwr | 14 October 2014 |
|
|||||
MICHAEL CHARLES NORMAN | Ymddiriedolwr | 03 September 2012 |
|
|||||
ALEX FENN | Ymddiriedolwr | 29 June 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.