Hanes ariannol WEST KENT MASONIC CHARITIES FUND
Rhif yr elusen: 803804
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 30/06/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £433.06k | £436.39k | £375.57k | £152.14k | £1.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £75.10k | £469.68k | £703.97k | £431.68k | £360.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.