Hanes ariannol THE BRITISH ASSOCIATION OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGEONS
Rhif yr elusen: 1005353
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.24m | £1.06m | £1.11m | £1.17m | £1.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.28m | £1.08m | £1.10m | £1.06m | £1.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £52.50k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.50k | N/A | £5.00k | £5.00k | £3.80k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £343.85k | £448.98k | £12.00k | £57.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.16m | £633.63k | £1.12m | £1.07m | £1.29m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £448.98k | £0 | £57.53k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £77.03k | £80.05k | £81.68k | £93.50k | £33.74k | |
|
Incwm - Arall | £5.78k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £12.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £775.98k | £1.08m | £1.10m | £1.06m | £1.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.99k | £509.95k | £37.14k | £44.89k | £48.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £50.00k | £55.00k | £40.00k | £55.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £507.34k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.