ymddiriedolwyr MILTON KEYNES SPECIAL NEEDS ADVANCEMENT PROJECT
Rhif yr elusen: 1013148
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Harris | Cadeirydd | 11 February 2012 |
|
|||||
Sinem Bilen | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Peter John Sutton | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Brett Nicholas Alligan | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Melanie Jane Beck MBE | Ymddiriedolwr | 04 February 2021 |
|
|
||||
Chris Chapman | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
Stevie Pattison-Dick | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
Lucy Bradban | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
Janice Flawn | Ymddiriedolwr | 20 December 2016 |
|
|
||||
Lisa Spearman | Ymddiriedolwr | 20 December 2016 |
|
|
||||
Professor Christopher Mark Kemp | Ymddiriedolwr | 17 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.