Hanes ariannol BRADFORD DISABILITY SPORT AND LEISURE
Rhif yr elusen: 1014622
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (27 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £248.86k | £230.16k | £200.19k | £188.04k | £57.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £300.06k | £212.07k | £108.77k | £115.98k | £71.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £26.70k | N/A | N/A | £127.19k | £31.71k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.